L'ORGANO ESECUTIVO
PREMESSO:
- Che , con atto del Notaio dott. P. Amosso del 25 maggio 2010 (registrato a Biella il 31 maggio 2010 al n° 2379 serie 1T), sia stata costituita l’Associazione Produttori Carne Valle Elvo, con sede presso M. Peretto Regione Roncale n° 1, 13896 Netro (BI);
- Che , con atto del Notaio dott. P. Amosso del 25 maggio 2010 (registrato a Biella il 31 maggio 2010 al n° 2379 serie 1T), sia stata costituita l’Associazione Produttori Carne Valle Elvo, con sede presso M. Peretto Regione Roncale n° 1, 13896 Netro (BI);
-
Che l’Associazione abbia, tra gli scopi associativi, la valorizzazzione, la
tutela, la diffusione di prodotti degli allevatori locali, nonche’ il relativo
consumo; la valorizzazione e il sostegno dei piccoli allevatori stabilendo con
essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione dei loro prodotti;
attivita’ tecniche/didattiche nei confronti degli associati per promuovere
l’ammodernamento ed il potenziamento delle strutture zootecniche;
- Che, a seguito del Programma Carne promosso dalle disciolte Comunita’ Montane Alta e Bassa Valle Elvo - ora fuse nell’attuale Comunita’ Montana Valle dell’Elvo – sono state acquistate attrezzature zootecniche per lo svezzamento e l’ingrasso di vitelli nati in Valle Elvo e precisamente: n° 3 box 4 x
- Che le attrezzature siano state utilizzate nello svolgimento del Programma carne e ora siano in deposito presso la stalla che – a suo tempo – era convenzionata con la capofila ex CM Alta Valle Elvo;
VISTE:
- La richiesta dell’Associazione produttori carne Valle Elvo in data 15 aprile 2011, con la quale si richiedeva la possibilita’ di utilizzare, in comodato gratuito le attrezzature, sopra descritte;
-
La bozza di contratto di comodato, valido sino al 31 dicembre 2020, con il
quale si stabiliscono i reciproci rapporti per l’utilizzo delle attrezzature
nominate;
RITENUTA importante, per l’economia agro-zootecnica locale, l’attivita’ dell’Associazione produttori carne Valle Elvo alla quale e’ stato concesso il patrocinio della Comunita’ Montana.
D E L I B E R A
Di approvare l’allegata bozza di contratto di
comodato.
Di dare mandato alla sottoscrizione del
documento al legale rappresentante dell’Ente, Presidente pro-tempore Gino
FUSSOTTO.
Nessun commento:
Posta un commento